序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴永军 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴永军
|
|
2 |
吴磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯婷 [退出]
|
吴磊 [新增]
|
2 | 2021-08-25 | 投资人(股权)变更 |
任二萌 出资 50万人民币; [退出]
|
吴永军 出资 50万人民币; [新增]
|
3 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任二萌 [退出]
|
吴永军 [新增]
|
4 | 2021-08-25 | 联络员备案 |
任二萌 *** 备案手机:***
|
吴永军 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
任二萌
|
吴永军
|
6 | 2020-08-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-04经营范围变更。
|
7 | 2020-08-04 | 地址变更 |
河北省保定市莲池区西下关街8号诚明大厦710室
|
保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦B座2703室
|
8 | 2020-06-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
吴朦龙; [退出]
|
任二萌; [新增]
|
9 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
吴朦龙 *** 备案手机:***
|
任二萌 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
吴朦龙
|
任二萌
|