序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永 | 60% | 36万人民币 |
2 | 武广香 | 30% | 18万人民币 |
3 | 李长征 | 10% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永
|
|
2 |
武广香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-05 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李永;成员:武广香;成员:李长征;
|
2 | 2018-11-05 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李永;成员:武广香;成员:李长征;
|
3 | 2017-03-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-03-20
|
4 | 2017-03-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年4月28日 至 2017年4月27日
|
2007年4月28日 至 长期
|
5 | 2017-03-27 | 住所变更 |
保定市恒祥北大街168号
|
保定市莲池区南大园乡南刘各庄村
|