序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马雪钊 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马雪钊
|
|
2 |
贾栋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 投资人(股权)变更 |
马红涛 出资 500万人民币; [退出]
|
马雪钊 出资 500万人民币; [新增]
|
2 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马红涛 [退出]
|
马雪钊 [新增]
|
3 | 2022-07-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-25股东及出资额、执行董事兼经理变更,章程第一章第一条、第五章第十条修改。
|
4 | 2022-07-25 | 法定代表人变更 |
马红涛
|
马雪钊
|
5 | 2022-06-24 | 经营期限 |
2012年5月23日 至 2022年5月22日
|
2012年5月23日 至 长期
|
6 | 2022-06-24 | 投资人(股权)变更 |
马红涛 出资 500万人民币;
|
马红涛 出资 500万人民币;
|
7 | 2022-06-24 | 章程备案 |
无
|
2022-06-23经营期限、股东认缴出资时间变更,重新制定公司章程。
|
8 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾永盼 [退出]
|
贾栋 [新增]
|
9 | 2018-06-27 | 财务负责人 |
|
马会英 ***
|
10 | 2018-06-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|