序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-10 | 负责人变更 |
李海玲 [退出]
|
关芳 [新增]
|
2 | 2015-11-25 | 财务负责人 |
|
王政
|
3 | 2015-11-25 | 联络员备案 |
|
王政
|
4 | 2015-11-25 | 隶属关系备案 |
保定市商业银行股份有限公司
|
保定银行股份有限公司
|
5 | 2015-11-25 | 负责人变更 |
刘莹 [退出]
|
李海玲 [新增]
|
6 | 2015-02-17 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;****行金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供信用证服务及担保;经中国银监会批准的其它业务;代理家庭财产保险、机动车辆保险、人身意外伤害保险、健康保险、人寿保险(保险兼业代理业务许可证有效期限至2013年9月3日)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;****行金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供信用证服务及担保;经中国银监会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|