序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩彬 | 85% | 425.0万人民币 |
2 | 张峰 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩彬
|
|
2 |
张峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 地址变更 |
保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦B座12层1228室
|
河北省保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心3号楼A座601-5
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔红婵 [退出]
|
韩彬 [新增]
|
3 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
崔红婵
|
韩彬
|
4 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋亚芬 [退出]
|
张峰 [新增]
|
5 | 2021-09-27 | 投资人(股权)变更 |
韩彬 出资 250万人民币;宋亚芬 出资 125万人民币; [退出]黎明 出资 125万人民币; [退出]
|
韩彬 出资 425( + 70% )万人民币;张峰 出资 75万人民币; [新增]
|
6 | 2021-09-27 | 联络员备案 |
王曼 *** 备案手机:***
|
韩彬 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-05-14 | 投资人(股权)变更 |
韩彬 出资 125万人民币;宋亚芬 出资 125万人民币;王岩 出资 125万人民币; [退出]黎明 出资 125万人民币;
|
韩彬 出资 250( + 100% )万人民币;宋亚芬 出资 125万人民币;黎明 出资 125万人民币;
|
8 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王岩 [退出]
|
韩彬 [新增]
|
9 | 2020-09-22 | 投资人(股权)变更 |
闫小辉 出资 125万人民币; [退出]宋亚芬 出资 125万人民币;王岩 出资 125万人民币;黎明 出资 125万人民币;
|
韩彬 出资 125万人民币; [新增]宋亚芬 出资 125万人民币;王岩 出资 125万人民币;黎明 出资 125万人民币;
|
10 | 2020-09-22 | 联络员备案 |
张志娜 *** 备案手机:***
|
王曼 *** 备案手机:***
|