序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
李帅 [退出]
|
刘新哲 [新增]
|
2 | 2018-01-17 | 负责人变更 |
冯贤桥 [退出]
|
李帅 [新增]
|
3 | 2016-08-18 | 财务负责人 |
徐鹏飞 ***80210
|
徐鹏飞 ***
|
4 | 2016-08-18 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司高碑店燕赵分理处
|
中国农业银行股份有限公司高碑店燕赵支行
|
5 | 2016-08-18 | 负责人变更 |
王瑞雪 [退出]
|
冯贤桥 [新增]
|
6 | 2015-11-25 | 财务负责人 |
|
徐鹏飞 ***80210
|
7 | 2015-11-25 | 负责人变更 |
吴艳芬 [退出]
|
王瑞雪 [新增]
|
8 | 2015-11-25 | 联络员备案 |
|
聂颖
|