序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏树义 | 66.66667% | 40.0万人民币 |
2 | 李秀兰 | 33.33333% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏树义
|
|
2 |
李秀兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘静 备案手机:*****
|
2 | 2017-12-01 | 财务负责人 |
|
王冲
|
3 | 2013-01-28 | 经营期限 |
2003-03-17,2012-12-15
|
2003-03-17,2032-12-15
|