序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张学斌 | 97% | 970万人民币 |
2 | 陈洋洋 | 3% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张学斌
|
|
2 |
陈洋洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
涿州市天赐伟业投资有限公司涞水分公司
|
杨凡 | 2013-03-07 |
2 |
涿州市天赐伟业文化传媒有限公司高碑店分公司
|
张学斌 | 2012-01-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2019-12-27 | 经营范围变更 |
国内广告制作、****布、代理业务;组织文化艺术交流活动;影视经纪代理服务;房地产经纪业务;房地产开****项目、餐饮娱乐项目、电力和能源项目、公路工程项目的投资;企业投资管理、贸易信息咨询服务;勘探输油管道设备、机械设备、仪器仪表、纸及纸制品、工艺品、服装服饰、针纺织品、五金电料、建筑材料销售;石油技术开****、服务;汽车租赁;展览展示(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2019-12-27 | 联络员备案 |
备案手机:
|
|
4 | 2019-12-27 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2015-01-27 | 名称变更 |
涿州市天赐伟业投资有限公司
|
|
6 | 2015-01-27 | 经营范围变更 |
房地产开****项目、餐饮娱乐项目、电力和能源项目、公路工程项目的投资;国内广告制作、****布、代理业务;企业投资管理、贸易信息咨询服务;勘探输油管道设备、机械设备、仪器仪表、纸及纸制品、工艺品、服装服饰、针纺织品、五金电料、建筑材料销售;石油技术开****、服务;汽车租赁;展览展示(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
7 | 2014-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2014-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马忠臣 [退出]
|
|
9 | 2014-07-11 | 经理备案 |
|
|
10 | 2014-07-11 | 监事备案 |
马忠臣 [退出]
|
|