序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尤爱永 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 于潇 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于潇
|
|
2 |
尤爱永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-05-25 | 地址变更 |
保定市莲池区南二环1713号门脸
|
|
3 | 2019-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-09-02 | 投资人(股权)变更 |
郭远新 出资 250万人民币; [退出]于潇 出资 250万人民币;
|
|
5 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭远新 [退出]
|
|
6 | 2018-12-06 | 法定代表人变更 |
郭远新
|
|
7 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭远新 [退出]
|
|
8 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于潇 [退出]
|
|
9 | 2018-11-15 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2018-11-15 | 地址变更 |
保定市莲池区南二环东小庄村南
|
|