序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏苏中投资股份有限公司 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 上海伟识投资有限公司 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜圣华
|
|
2 |
崔小波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 投资人(股权)变更 |
江苏苏中投资股份有限公司 出资 600万人民币;上海伟识投资有限公司 出资 400万人民币;
|
江苏苏中投资股份有限公司 出资 800( + 33.33333% )万人民币;上海伟识投资有限公司 出资 200( - 50% )万人民币;
|
2 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
鲁伟
|
杜圣华
|
3 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁伟 [退出]
|
杜圣华 [新增]
|
4 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
2021-04-101、股东上海伟识投资有限公司将所持安国市祁兴房地产开****有限公40%的股权(400万元人民币)中的二分之一股权(20%,200万元)以货币形式转让给股东江苏苏中投资股份有限公司,江苏苏中投资股份有限公司决定于2030年12月31日将200万元人民币认缴到位。变更后上海伟识投资有限公司持安国市祁兴房地产开****有限公司20%股权,认缴出资额200万元;江苏苏中投资股份有限公司持安国市祁兴房地产开****有限公司80%股权,认缴出资800万元。 2、聘任杜圣华担任安国市祁兴房地产开****有限公司法定代表人、执行董事、经理职务。
|
5 | 2019-10-28 | 投资人(股权)变更 |
江苏苏中投资股份有限公司 出资 600万人民币;南通骐信企业策划有限公司 出资 400万人民币; [退出]
|
江苏苏中投资股份有限公司 出资 600万人民币;上海伟识投资有限公司 出资 400.000000万人民币; [新增]
|