序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫玉德 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 闫清张 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫清张
|
|
2 |
闫玉德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫清张 [退出]
|
闫玉德 [新增]
|
2 | 2018-11-01 | 法定代表人变更 |
闫玉德
|
闫清张
|
3 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫玉德 [退出]
|
闫清张 [新增]
|
4 | 2016-09-23 | 住所变更 |
徐水县安肃镇坟台村
|
河北省保定市徐水区安肃镇坟台村安肃镇坟台村
|
5 | 2016-09-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
田立鹏 备案手机:*****
|
6 | 2016-09-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2016-09-23 | 财务负责人 |
|
吕秀云
|
8 | 2016-09-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年7月18日 至 2025年7月14日
|
2005年7月18日 至 长期
|
9 | 2015-07-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-07-18~2015-07-14
|
2005-07-18~2025-07-14
|
10 | 2015-07-10 | 章程备案 |
无
|
|