序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐毅 | 56.25% | 9.0万人民币 |
2 | 于浩 | 43.75% | 7.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐毅
|
|
2 |
于浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-01 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2017-03-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年4月20日 至 2017年4月19日
|
|
3 | 2015-11-02 | 联络员备案 |
|
|
4 | 2015-11-02 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2015-11-02 | 住所变更 |
保定市天鹅中路558号华宇电子大厦六层东侧608室
|
|
6 | 2014-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐毅 [退出]
|
|
7 | 2014-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于浩 [退出]
|
|
8 | 2014-11-03 | 经理备案 |
于浩 [退出]
|
|
9 | 2014-11-03 | 法定代表人变更 |
于浩
|
|
10 | 2014-11-03 | 董事备案 |
于浩 [退出]
|
|