序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巩国强 | 50% | 50万人民币 |
2 | 崔玉龙 | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔玉龙
|
|
2 |
巩国强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石德中 [退出]
|
巩国强 [新增]
|
2 | 2019-03-20 | 投资人(股权)变更 |
崔玉龙 出资 50万人民币;石德中 出资 50万人民币; [退出]
|
崔玉龙 出资 50万人民币;巩国强 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2017-10-13 | 住所变更 |
安国市药城四区商业东街24号
|
安国市药城大街国药南巷3号
|
4 | 2017-10-13 | 投资人(股权)变更 |
崔玉龙 出资 30万人民币;石德中 出资 15万人民币;
|
崔玉龙 出资 50( + 66.66667% )万人民币;石德中 出资 50( + 233.33333% )万人民币;
|
5 | 2017-10-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年6月4日 至 2027年6月3日
|
2012年6月4日 至 长期
|
6 | 2014-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱航 [退出]
|
石德中 [新增]
|
7 | 2014-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
楚雄 [退出]
|
崔玉龙 [新增]
|
8 | 2014-12-29 | 投资人(股权)变更 |
朱航; [退出]肖栓成; [退出]王涛; [退出]楚雄; [退出]
|
崔玉龙; [新增]石德中; [新增]
|
9 | 2014-12-29 | 法定代表人变更 |
楚雄
|
崔玉龙
|
10 | 2014-12-29 | 章程备案 |
无
|
2014-12-29股东由楚雄、王涛、朱航、肖栓成变更为崔玉龙、石德中崔玉龙50万、石德中50万。
|