序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丽 | 65% | 325万人民币 |
2 | 张俊乐 | 35% | 175万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张丽
|
|
2 |
张俊乐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司曲阳县灵山服务分公司
|
张过刀 | 2012-04-06 |
2 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司蠡县万水分公司
|
张万水 | 2008-09-29 |
3 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司蠡县大众分公司
|
刘永 | 2008-09-08 |
4 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司博野县分公司
|
杨超 | 2007-12-06 |
5 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司涞源分公司
|
郭盛世 | 2007-09-20 |
6 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司唐县分公司
|
王增献 | 2007-07-13 |
7 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司阜平分公司
|
刘尚平 | 2006-12-14 |
8 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司安国分公司
|
单占武 | 2006-12-01 |
9 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司顺平县分公司
|
贾文忠 | 2006-11-01 |
10 |
保定市保联旧机动车产权交易有限公司雄县分公司
|
刘长宝 | 2006-06-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-10 | 法定代表人变更 |
刘金霞
|
张丽
|
2 | 2014-12-10 | 投资人(股权)变更 |
刘金霞; [退出]张俊乐;
|
张丽; [新增]张俊乐;
|
3 | 2014-12-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘金霞; [退出]张俊乐;
|
张丽; [新增]张俊乐;
|
4 | 2014-12-05 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
保定市保联旧机动车产权交易有限公司曲阳县灵山服务分公司 ;
|