序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春旭 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春旭
|
|
2 |
李淑荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-24 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李春旭;成员:李春旭;成员:李淑荣;
|
2 | 2017-05-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年1月24日 至 2017年1月24日
|
2007年1月24日 至 长期
|
3 | 2016-05-06 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李淑荣 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-06 | 注册资本(金)变更 |
30万人民币
|
100.0000万人民币( + 233.33333% )
|
6 | 2016-05-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
郭建柱; [退出]
|
李春旭; [新增]
|
7 | 2016-05-06 | 投资人(股权)变更 |
郭建柱; [退出]
|
李春旭; [新增]
|
8 | 2016-05-06 | 法定代表人变更 |
郭建柱
|
李春旭
|
9 | 2016-05-06 | 财务负责人 |
|
丁合蕊
|
10 | 2016-05-06 | 住所变更 |
涞源县广平大街
|
涞源县杨家庄镇浮图峪村
|