序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏秀平 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 衡丽华 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 王萌 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏秀平
|
|
2 |
王萌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兰英 [退出]
|
苏秀平 [新增]
|
2 | 2021-07-23 | 投资人(股权)变更 |
张兰英 出资 100万人民币; [退出]衡丽华 出资 50万人民币;王萌 出资 50万人民币;
|
苏秀平 出资 100万人民币; [新增]衡丽华 出资 50万人民币;王萌 出资 50万人民币;
|
3 | 2021-07-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2021-07-23 | 法定代表人变更 |
张兰英
|
苏秀平
|
5 | 2020-07-11 | 经营范围变更 |
国内劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2020年3月14日);企业管理服务,企业咨询,企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年3月14日);企业管理咨询服务,企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘会敏 [退出]
|
王萌 [新增]
|
8 | 2018-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-20变更股权
|
9 | 2018-06-14 | 投资人(股权)变更 |
张兰英 出资 100万人民币;衡丽华 出资 50万人民币;刘会敏 出资 50万人民币; [退出]
|
张兰英 出资 100万人民币;衡丽华 出资 50万人民币;王萌 出资 50万人民币; [新增]
|
10 | 2017-03-14 | 经营范围变更 |
国内劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2017年3月14日);企业管理服务,企业咨询,企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2020年3月14日);企业管理服务,企业咨询,企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|