序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡立锋 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 解俊九 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
解俊九
|
|
2 |
谢俊九
|
|
3 |
胡立峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 经营期限 |
2012年4月25日 至 2022年4月25日
|
2012年4月25日 至 2023年4月25日
|
2 | 2021-04-22 | 经营期限 |
2012年4月25日 至 2021年4月25日
|
2012年4月25日 至 2022年4月25日
|
3 | 2020-04-21 | 经营期限 |
2012年4月25日 至 2020年4月25日
|
2012年4月25日 至 2021年4月25日
|
4 | 2019-04-23 | 经营期限 |
2012年4月25日 至 2019年4月25日
|
2012年4月25日 至 2020年4月25日
|
5 | 2018-08-15 | 经营期限 |
2012年4月25日 至 2018年4月25日
|
2012年4月25日 至 2019年4月25日
|
6 | 2017-09-27 | 财务负责人 |
|
解俊九
|
7 | 2017-09-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年4月25日 至 2016年4月25日
|
2012年4月25日 至 2018年4月25日
|
8 | 2017-09-27 | 经营范围变更 |
户外运动知识培训咨询、培训服务、会务、会展组织服务(法律、行政法规或国务院决定规定需经许可或批准的项目、未获许可或审批前不准经营)
|
户外运动知识培训咨询、培训服务、会务、会展组织服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|