序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北越然投资有限公司 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 杨鹏 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何敏才
|
|
2 |
卢友诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
河北越然投资有限公司;何敏才; [退出]
|
河北越然投资有限公司;杨鹏; [新增]
|
2 | 2022-04-22 | 投资人(股权)变更 |
河北越然投资有限公司 出资 255万人民币;何敏才 出资 245万人民币; [退出]
|
河北越然投资有限公司 出资 255万人民币;杨鹏 出资 245.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2022-04-01 | 注册资本变更 |
8700万人民币
|
500.000000万人民币( - 94.25287% )
|
5 | 2022-04-01 | 投资人(股权)变更 |
河北越然投资有限公司 出资 4437万人民币;何敏才 出资 4263万人民币;
|
河北越然投资有限公司 出资 255( - 94.25287% )万人民币;何敏才 出资 245( - 94.25287% )万人民币;
|
6 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷喜娟 [退出]
|
卢友诚 [新增]
|
7 | 2017-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何建志 [退出]
|
何敏才 [新增]
|
8 | 2017-05-27 | 董事备案 |
何建志 [退出]
|
何敏才 [新增]
|
9 | 2017-05-27 | 财务负责人 |
|
陈春雷
|
10 | 2017-05-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
河北越然投资有限公司;何建志; [退出]
|
河北越然投资有限公司;何敏才; [新增]
|