序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑玉岩 | 60% | 216万人民币 |
2 | 郑占国 | 20.13889% | 72.5万人民币 |
3 | 张灵芝 | 19.86111% | 71.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张灵芝
|
|
2 |
刘欣
|
|
3 |
由文津
|
|
4 |
吉会卿
|
|
5 |
郑玉岩
|
|
6 |
张少斌
|
|
7 |
张丽红
|
|
8 |
郑占国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-08修改章程第二章第十二条。
|
2 | 2019-07-11 | 经营范围变更 |
机械设备配件研****,铸件制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备配件研****,铸件制造、销售,建材销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-03-18 | 经营范围变更 |
机械设备配件研****,铸件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备配件研****,铸件制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-03-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-12第二章第十二条
|
5 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张灵芝
|
刘欣 [新增]吉会卿 [新增]张灵芝由文津 [新增]郑玉岩 [新增]
|
6 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑占国
|
张少斌 [新增]张丽红 [新增]郑占国
|
7 | 2017-10-31 | 财务负责人 |
张灵芝
|
吉会卿
|
8 | 2017-10-31 | 监事备案 |
郑占国
|
张少斌 [新增]张丽红 [新增]郑占国
|
9 | 2017-10-31 | 经营范围变更 |
铸件制造、销售(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)
|
机械设备配件研****,铸件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-10-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004年9月17日 至 2019年10月3日
|
2004年9月17日 至 长期
|