序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定全乐食品有限公司 | 100% | 3100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹晶升
|
|
2 |
曹全乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
河北康茂食品有限公司;
|
保定全乐食品有限公司; [名称变更]
|
2 | 2018-11-15 | 经营期限 |
2009年7月22日 至 长期
|
2009年7月22日 至 2033年12月1日
|
3 | 2018-11-15 | 投资人(股权)变更 |
河北康茂食品有限公司 出资 3100万人民币;
|
保定全乐食品有限公司 出资 3100万人民币; [名称变更]
|
4 | 2017-04-28 | 经营范围变更 |
多晶硅的研究、开****、生产、销售。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的,未获批准前不准经营)
|
新能源研****;肉制品、动物血制品、豆制品、速冻食品研****、制造、加工、销售;预包装食品销售;自有房屋租赁。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的,未获批准前不准经营)
|
5 | 2016-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王强 [退出]
|
曹晶升 [新增]
|
6 | 2016-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新英 [退出]
|
曹全乐 [新增]
|
7 | 2016-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王宝银 [退出]李宝元 [退出]于学峰 [退出]曹清社 [退出]刘京革 [退出]
|
曹晶升 [新增]
|
8 | 2016-12-26 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2016-12-26 | 投资人(股权)变更 |
河北建设集团有限公司; [退出]保定天河新农村建设开****有限公司; [退出]
|
河北康茂食品有限公司; [新增]
|
10 | 2016-12-26 | 财务负责人 |
|
崔少朋
|