序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王红义 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 臧超 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王红义
|
|
2 |
臧超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年2月11日 至 2018年2月9日
|
2009年2月11日 至 2029年2月10日
|
2 | 2017-09-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈松 备案手机:*****
|
3 | 2017-09-04 | 财务负责人 |
|
陈松
|