序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛智军 | 58.24% | 1820万人民币 |
2 | 陈曦 | 9.28% | 290万人民币 |
3 | 尹杨 | 6.4% | 200万人民币 |
4 | 刘庆 | 0.96% | 30万人民币 |
5 | 任威 | 0.32% | 10万人民币 |
6 | 陈福卫 | 0.32% | 10万人民币 |
7 | 王誉 | ||
8 | 王淑敏 | ||
9 | 上海睿昌投资有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛智军
|
|
2 |
毛改
|
|
3 |
尹杨
|
|
4 |
陈福卫
|
|
5 |
任威
|
|
6 |
张存存
|
|
7 |
杨德峰
|
|
8 |
郑光齐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北五花头生态农业开****股份有限公司保定市满城分公司
|
毛智军 | 2017-03-13 |
2 |
河北五花头生态农业开****股份有限公司顺平分公司
|
毛改 | 2016-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-04 | 章程备案 |
无
|
2019-03-23章程备案
|
2 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张存存赵雪丽 [退出]李亚 [退出]
|
张存存郑光齐 [新增]杨德峰 [新增]
|
3 | 2018-01-05 | 财务负责人 |
尹杨
|
陈莹
|
4 | 2018-01-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-04股东持股情况。
|
5 | 2018-01-05 | 监事备案 |
张存存赵雪丽 [退出]李亚 [退出]
|
张存存郑光齐 [新增]杨德峰 [新增]
|
6 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵雪丽李亚梁妍妍 [退出]
|
张存存 [新增]赵雪丽李亚
|
7 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛改任威尹杨毛智军周春雷 [退出]陈福卫郝玉 [退出]
|
毛智军陈福卫任威毛改尹杨
|
8 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛智军
|
毛智军
|
9 | 2017-09-05 | 董事备案 |
毛改任威尹杨毛智军周春雷 [退出]陈福卫郝玉 [退出]
|
毛智军陈福卫任威毛改尹杨
|
10 | 2017-09-05 | 财务负责人 |
吕文静
|
尹杨
|