序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱朋元 | 60% | 300万人民币 |
2 | 李同国 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱朋元
|
|
2 |
李同国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 地址变更 |
河北省保定市容城县城关镇西城路69号
|
河北省保定市容城县贾光乡东四庄红星路13号
|
2 | 2021-02-01 | 经营范围变更 |
种植技术开****、生物工程技术开****;酒曲、计算机、软件及辅助设备、通讯设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
种植技术开****、生物工程技术开****;酒曲、酒、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、散装食品(不含冷藏、冷冻食品)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-08-19 | 法定代表人变更 |
李达
|
朱朋元
|
4 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
陈思文 出资 200万人民币; [退出]李达 出资 300万人民币; [退出]
|
朱朋元 出资 300万人民币; [新增]李同国 出资 200万人民币; [新增]
|
5 | 2020-08-19 | 经营范围变更 |
种植技术开****、生物工程技术开****;销售酒曲。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
种植技术开****、生物工程技术开****;酒曲、计算机、软件及辅助设备、通讯设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱朋元 [退出]
|
陈思文 [新增]
|
7 | 2019-11-01 | 法定代表人变更 |
王飞
|
李达
|
8 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王飞 [退出]
|
李达 [新增]
|
9 | 2019-11-01 | 投资人(股权)变更 |
朱朋元 出资 200万人民币; [退出]王飞 出资 300万人民币; [退出]
|
陈思文 出资 200万人民币; [新增]李达 出资 300万人民币; [新增]
|
10 | 2019-10-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-08
|