序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 100% | 4075.810500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁雨锋
|
|
2 |
马亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
薛肖浩
|
2 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
薛肖浩
|
3 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马亮
|
4 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁雨锋
|
5 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马亮 [新增]
|
6 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁雨锋 [新增]
|
7 | 2021-09-30 | 法定代表人变更 |
|
梁雨锋
|
8 | 2021-09-30 | 投资人(股权)变更 |
|
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 出资 4075.8105万人民币; [新增]
|
9 | 2021-09-13 | 经营期限 |
|
2015年12月16日 至 长期
|
10 | 2021-09-13 | 注册资本变更 |
|
4075.810500万人民币( + 8051.621% )
|