序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘健 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘健
|
|
2 |
杜巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 财务负责人 |
庄建新 ***
|
刘健 ***
|
2 | 2021-08-23 | 投资人(股权)变更 |
庄建新 出资 50万人民币; [退出]
|
刘健 出资 50万人民币; [新增]
|
3 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张强 [退出]
|
杜巍 [新增]
|
4 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
庄建新 *** 备案手机:***
|
刘健 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-11 | 法定代表人变更 |
庄建新
|
刘健
|
6 | 2016-06-23 | 财务负责人 |
|
庄建新
|
7 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
庄建新 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-23 | 经营范围变更 |
普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年8月16日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|