序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王全亮 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王全亮
|
|
2 |
肖书香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-05-17 | 法定代表人变更 |
王合
|
王全亮
|
3 | 2022-05-17 | 投资人(股权)变更 |
陈雪山 出资 25万人民币; [退出]王合 出资 25万人民币; [退出]
|
王全亮 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈雪山 [退出]
|
肖书香 [新增]
|
5 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王合 [退出]
|
王全亮 [新增]
|
6 | 2016-06-08 | 财务负责人 |
|
王合
|
7 | 2016-06-08 | 经营范围变更 |
县内班车客运(道路运输许可证有效期至2015年07月26日)(涉及行政许可的,凭许可证经营)***
|
县内班车客运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王合 备案手机:*****
|
9 | 2011-07-28 | 其他事项备案 |
旅客运输服务(凭有效许可证经营)******
|
县内班车客运(道路运输许可证有效期至2015年07月26日)(涉及行政许可的,凭许可证经营)***
|
10 | 2011-07-28 | 其他事项备案 |
|
县内班车客运(道路运输许可证有效期至2015年07月26日)***
|