序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖北盖贝斯傲农生物有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高盛茂
|
|
2 |
羊井铨
|
|
3 |
张和平
|
|
4 |
蔡路军
|
|
5 |
郭军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李舟 [退出]
|
郭军 [新增]
|
2 | 2022-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张和平雷支成 [退出]蔡路军
|
张和平蔡路军羊井铨 [新增]
|
3 | 2020-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-18
|
4 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷支成
|
雷支成张和平 [新增]蔡路军 [新增]
|
5 | 2020-07-09 | 投资人(股权)变更 |
福建傲农生物科技集团股份有限公司 出资 5000万人民币; [退出]
|
湖北盖贝斯傲农生物有限公司 出资 5000万人民币; [新增]
|
6 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高盛茂
|
高盛茂
|
7 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李舟
|
李舟
|
8 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡路军 [退出]
|
高盛茂 [新增]
|
9 | 2020-03-10 | 法定代表人变更 |
蔡路军
|
高盛茂
|