序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔奥 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 唐洁 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔奥
|
|
2 |
唐洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 经营期限 |
2015年8月12日 至 2021年8月12日
|
2015年8月12日 至 2023年8月12日
|