序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新乡市扬翔饲料有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻贤国
|
|
2 |
凌泽汉
|
|
3 |
俞海峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定扬翔养殖有限责任公司饶阳大城北分公司
|
王继宗 | 2021-07-16 |
2 |
保定扬翔养殖有限责任公司饶阳王岗分公司
|
王继宗 | 2020-12-08 |
3 |
保定扬翔养殖有限责任公司灵寿分公司
|
程军涛 | 2020-10-16 |
4 |
保定扬翔养殖有限责任公司行唐分公司
|
吴元元 | 2020-09-25 |
5 |
保定扬翔养殖有限责任公司玉田分公司
|
万少平 | 2020-05-19 |
6 |
保定扬翔养殖有限责任公司涞源分公司
|
喻贤国 | 2020-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 地址变更 |
河北省保定市望都县黑堡乡东黑堡村村东
|
河北省保定市涞源县志文花园小区底商
|
2 | 2022-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-23修正第二章第六条
|
3 | 2020-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-08注册资本增加至1000万
|
4 | 2020-04-13 | 投资人(股权)变更 |
新乡市扬翔饲料有限公司 出资 100万人民币;
|
新乡市扬翔饲料有限公司 出资 1000( + 900% )万人民币;
|
5 | 2020-04-13 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|