序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘威 | 70% | 3500万人民币 |
2 | 宋秋萍 | 30% | 1500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘二平
|
|
2 |
宋秋萍
|
|
3 |
刘威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 投资人(股权)变更 |
刘威 出资 2750万人民币;宋秋萍 出资 1000万人民币;马玉霞 出资 1250万人民币; [退出]
|
刘威 出资 3500( + 27.27273% )万人民币;宋秋萍 出资 1500( + 50% )万人民币;
|
2 | 2021-03-29 | 投资人(股权)变更 |
刘威 出资 3500万人民币;宋秋萍 出资 1500万人民币;
|
刘威 出资 2750( - 21.42857% )万人民币;宋秋萍 出资 1000( - 33.33333% )万人民币;马玉霞 出资 1250万人民币; [新增]
|
3 | 2020-01-07 | 投资人(股权)变更 |
宋秋萍 出资 900万人民币;刘威 出资 2100万人民币;
|
刘威 出资 3500( + 66.66667% )万人民币;宋秋萍 出资 1500( + 66.66667% )万人民币;
|
4 | 2020-01-07 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 66.66667% )
|
5 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘威 [退出]
|
刘二平 [新增]
|
6 | 2019-08-16 | 法定代表人变更 |
刘威
|
刘二平
|