序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李翠兰 | 100% | 409.668300万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金枫
|
|
2 |
李翠兰
|
|
3 |
LEROY JAMES PARKER
|
|
4 |
刘五中
|
|
5 |
胡大群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 投资总额变更 |
450.000000万美元
|
480.000000万美元( + 6.66667% )
|
2 | 2021-12-13 | 投资人(股权)变更 |
李翠兰 出资 389.668300万美元
|
李翠兰 出资 409.668300万美元
|
3 | 2021-12-13 | 注册资本(金)变更 |
389.668300万美元
|
409.668300万美元( + 5.13257% )
|
4 | 2018-08-14 | 法定代表人变更 |
李翠兰
|
金枫
|
5 | 2018-08-14 | 董事备案 |
李翠兰刘五中LEROY JAMES PARKER
|
LEROY JAMES PARKER李翠兰刘五中
|
6 | 2015-12-01 | 注册资本(金)变更 |
374.6683万美元
|
389.6683万美元( + 4.00354% )
|
7 | 2015-12-01 | 投资总额变更 |
430.0000万美元
|
450.0000万美元( + 4.65116% )
|
8 | 2015-12-01 | 财务负责人 |
无
|
司建荣
|
9 | 2015-12-01 | 投资人(股权)变更 |
李翠兰 出资 374.6683万美元
|
李翠兰 出资 389.6683万美元
|
10 | 2015-04-16 | 经营范围变更 |
生产、销售皮革、皮毛制品,销售原材料及辅料。
|
生产、销售皮革、皮毛制品,销售原材料及辅料,生产和销售裘皮制品,装饰用品及纺织品 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|