序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘素荣 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
国帅
|
|
2 |
张惟诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 章程备案 |
无
|
2021-12-15整本章程
|
2 | 2021-12-29 | 投资人(股权)变更 |
闫丁丁 出资 50万人民币; [退出]
|
刘素荣 出资 50万人民币; [新增]
|
3 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫丁丁 [退出]
|
国帅 [新增]
|
4 | 2020-12-24 | 联络员备案 |
张进强 *** 备案手机:***
|
张晓霞 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
闫丁丁
|
国帅
|
6 | 2016-12-29 | 经营范围变更 |
住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
住宿服务,餐饮服务,会议服务,足疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
7 | 2016-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-22章程第三条:范围
|
8 | 2016-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张进强 [退出]
|
闫丁丁 [新增]
|
9 | 2016-01-21 | 投资人(股权)变更 |
张进强 出资 50万人民币; [退出]
|
闫丁丁 出资 50万人民币; [新增]
|
10 | 2016-01-21 | 章程备案 |
无
|
2016-01-19章程
|