序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵宏 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 张敬武 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵宏
|
|
2 |
易理军
|
|
3 |
张敬武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 章程备案 |
无
|
2022-06-15修改后章程
|
2 | 2022-06-23 | 投资人(股权)变更 |
张敬武 出资 49万人民币;赵丽娜 出资 51万人民币; [退出]
|
张敬武 出资 49万人民币;赵宏 出资 51万人民币; [新增]
|
3 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
赵丽娜
|
赵宏
|
4 | 2021-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-23第八章第二十三条
|
5 | 2020-08-26 | 章程备案 |
无
|
2020-08-10修改后的新章程
|
6 | 2020-08-26 | 投资人(股权)变更 |
张敬武 出资 49万人民币;邹长远 出资 51万人民币; [退出]
|
张敬武 出资 49万人民币;赵丽娜 出资 51万人民币; [新增]
|
7 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹长远 [退出]
|
赵丽娜 [新增]
|
8 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
邹长远
|
赵丽娜
|
9 | 2019-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张敬武 [退出]
|
邹长远 [新增]
|
10 | 2019-12-02 | 投资人(股权)变更 |
张敬武 出资 49万人民币;赵宏 出资 51万人民币; [退出]
|
张敬武 出资 49万人民币;邹长远 出资 51万人民币; [新增]
|