序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范立军 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 安幸福 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范立军
|
|
2 |
安幸福
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口九华国际旅行社有限公司四中门市部
|
李宁 | 2020-12-02 |
2 |
张家口九华国际旅行社有限公司张北门市部
|
张亚宁 | 2019-07-05 |
3 |
张家口九华国际旅行社有限公司怀来门市部
|
范丽果 | 2017-10-19 |
4 |
张家口九华国际旅行社有限公司宣化区东草市门市部
|
赵紫红 | 2017-06-26 |
5 |
张家口九华国际旅行社有限公司康保门市部
|
李小燕 | 2017-05-23 |
6 |
张家口九华国际旅行社有限公司宣化区中山广场门市部
|
盛世明 | 2016-08-17 |
7 |
张家口九华国际旅行社有限公司蔚县门市部
|
侯鹏飞 | 2016-06-06 |
8 |
张家口九华国际旅行社有限公司张北县门市
|
张亚宁 | 2016-04-27 |
9 |
张家口九华国际旅行社有限公司涿鹿门市部
|
贾佳 | 2016-04-12 |
10 |
张家口九华国际旅行社有限公司桥西门市部
|
梁晓宇 | 2015-10-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
安幸福 备案手机:*****
|
2 | 2016-06-27 | 法定代表人变更 |
张慧敏
|
范立军
|
3 | 2016-06-27 | 投资人(股权)变更 |
张慧敏; [退出]范立军;
|
安幸福; [新增]范立军;
|
4 | 2016-06-27 | 财务负责人 |
|
张慧敏
|
5 | 2016-06-27 | 章程备案 |
无
|
2016-06-20章程
|
6 | 2016-06-27 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张慧敏 出资 15万人民币;范立军 出资 15万人民币;
|
安幸福 出资 15万人民币;范立军 出资 15万人民币;
|
7 | 2016-06-27 | 住所变更 |
张家口市桥西区南城壕街6号岸尚清城小区14号楼24号
|
张家口市桥东区胜利北路底商37-6
|
8 | 2013-08-07 | 地址变更 |
张家口高新区富强路2号瑞麟轩小区12号楼32号
|
张家口市桥西区南城壕街6号岸尚清城小区14号楼24号
|