序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盛守文 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 高峰 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盛守文
|
|
2 |
高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-25
|
2 | 2020-04-08 | 投资人(股权)变更 |
杨智 出资 4500万人民币; [退出]高峰 出资 500万人民币;
|
盛守文 出资 4500万人民币; [新增]高峰 出资 500万人民币;
|
3 | 2020-04-08 | 法定代表人变更 |
杨智
|
盛守文
|
4 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨智 [退出]
|
盛守文 [新增]
|
5 | 2019-04-19 | 联络员备案 |
古丽娜 *** 备案手机:***
|
高峰 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-19 | 章程备案 |
无
|
2019-04-11
|
7 | 2019-04-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2019-04-19 | 投资人(股权)变更 |
华宇中控集团有限公司 出资 5000万人民币; [退出]
|
杨智 出资 4500万人民币; [新增]高峰 出资 500万人民币; [新增]
|
9 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丽萍 [退出]
|
高峰 [新增]
|
10 | 2019-04-19 | 财务负责人 |
徐晖 ***
|
梅莉娟 ***
|