序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建梅 | 54% | 27.0万人民币 |
2 | 王金良 | 36% | 18.0万人民币 |
3 | 韩亚飞 | 9% | 4.5万人民币 |
4 | 王琛 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王琛
|
|
2 |
刘建梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口天顺物流有限公司怀来分公司
|
王占全 | 2017-07-14 |
2 |
张家口天顺物流有限公司崇礼分公司
|
赵雪峰 | 2016-12-02 |
3 |
张家口天顺物流有限公司张北分公司
|
杨小燕 | 2016-09-29 |
4 |
张家口天顺物流有限公司第二分公司
|
胡佳伟 | 2016-09-07 |
5 |
张家口天顺物流有限公司下花园分公司
|
马玉凤 | 2016-09-05 |
6 |
张家口天顺物流有限公司尚义分公司
|
刘顺成 | 2016-08-26 |
7 |
张家口天顺物流有限公司宣化第一分公司
|
任晓飞 | 2016-07-28 |
8 |
张家口天顺物流有限公司桥东五一路分公司
|
李文杰 | 2016-07-21 |
9 |
张家口天顺物流有限公司桥东分公司
|
孙志强 | 2016-07-15 |
10 |
张家口天顺物流有限公司经开区一分公司
|
韩宏 | 2016-07-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 投资人(股权)变更 |
钱小平 出资 2.5万人民币; [退出]马春艳 出资 47.5万人民币; [退出]
|
王琛 出资 0.5万人民币; [新增]刘建梅 出资 27万人民币; [新增]王金良 出资 18万人民币; [新增]韩亚飞 出资 4.5万人民币; [新增]
|
2 | 2021-01-13 | 联络员备案 |
马春艳 *** 备案手机:***
|
王琛 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钱小平 [退出]
|
刘建梅 [新增]
|
4 | 2021-01-13 | 章程备案 |
无
|
2021-01-11整本章程
|
5 | 2021-01-13 | 法定代表人变更 |
马春艳
|
王琛
|
6 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马春艳 [退出]
|
王琛 [新增]
|
7 | 2020-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-20公司章程:第二章第三条公司经营范围
|
8 | 2020-11-24 | 经营范围变更 |
普通货运、货运代理、物流仓储服务、国内快递(邮政企业专营除外)(有效期至2019-12-04)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
普通货运、货运代理、物流仓储服务、国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至2024-12-03)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-12第一章第二条修正为:河北省张家口桥东区小辛庄村东
|
10 | 2019-08-02 | 地址变更 |
河北省张家口市高新区盛华东大街3号奥林星城商住小区7号楼3单元3层301
|
张家口市桥东区小辛庄村东
|