序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙亚琪 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙亚琪
|
|
2 |
吴云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年4月4日 至 2016年4月4日
|
2006年4月4日 至 2036年4月4日
|
2 | 2016-03-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴云 备案手机:*****
|
3 | 2016-03-28 | 财务负责人 |
|
刘冬生
|
4 | 2014-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李万权 [退出]
|
吴云 [新增]
|
5 | 2014-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍万有 [退出]
|
孙亚琪 [新增]
|
6 | 2014-08-04 | 董事备案 |
霍万有 [退出]
|
孙亚琪 [新增]
|
7 | 2014-08-04 | 监事备案 |
李万权 [退出]
|
吴云 [新增]
|
8 | 2014-08-04 | 出资日期变更 |
霍万有;
|
孙亚琪;
|
9 | 2014-08-04 | 投资人(股权)变更 |
霍万有; [退出]
|
孙亚琪; [新增]
|
10 | 2014-08-04 | 经理备案 |
霍万有 [退出]
|
孙亚琪 [新增]
|