序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑淳 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
南方
|
|
2 |
王贵旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 法定代表人变更 |
郑淳
|
南方
|
2 | 2021-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑淳 [退出]
|
南方 [新增]
|
3 | 2021-03-10 | 法定代表人变更 |
南方
|
郑淳
|
4 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
南方 [退出]
|
郑淳 [新增]
|
5 | 2021-03-10 | 投资人(股权)变更 |
南方 出资 300万人民币; [退出]
|
郑淳 出资 300万人民币; [新增]
|
6 | 2020-04-17 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
7 | 2020-04-17 | 其他事项备案 |
南方 出资 100万人民币;
|
南方 出资 300万人民币;
|
8 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
陆丽军
|
南方
|
9 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆丽军 [退出]
|
南方 [新增]
|
10 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆丽军 [退出]陆丽军 [退出]
|
南方 [新增]
|