序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张以刚 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 孙艳 | 46.6% | 466.0万人民币 |
3 | 李磊博 | 3.4% | 34.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李磊博
|
|
2 |
张以刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 财务负责人 |
裴晓英 ***
|
张晓敏 ***
|
2 | 2019-07-05 | 财务负责人 |
谢建忠 ***
|
裴晓英 ***
|
3 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
张守武 *** 备案手机:***
|
李磊博 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-04 | 章程备案 |
无
|
2019-06-04股东、执行董事、经理、法定代表人、联络员变更。
|
5 | 2019-06-04 | 投资人(股权)变更 |
张以刚 出资 330万人民币;张守武 出资 340万人民币; [退出]孙艳 出资 330万人民币;
|
张以刚 出资 500( + 51.51515% )万人民币;李磊博 出资 34万人民币; [新增]孙艳 出资 466( + 41.21212% )万人民币;
|
6 | 2019-06-04 | 法定代表人变更 |
张守武
|
李磊博
|
7 | 2019-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张守武 [退出]
|
李磊博 [新增]
|
8 | 2016-06-16 | 股东(****起人)认缴出资额 |
孙艳 出资 0万人民币;张以刚 出资 0万人民币;张守武 出资 0万人民币;
|
孙艳 出资 330万人民币;张以刚 出资 330万人民币;张守武 出资 340万人民币;
|
9 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
|
谢建忠
|
10 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张守武 备案手机:*****
|