序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仝纲 | 53.33% | 160万人民币 |
2 | 李金梅 | 16.67% | 50万人民币 |
3 | 仝虎 | 16.67% | 50万人民币 |
4 | 杨太生 | 6.67% | 20万人民币 |
5 | 任民 | 6.67% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仝纲
|
|
2 |
仝虎
|
|
3 |
李金梅
|
|
4 |
杨太生
|
|
5 |
任民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 出资成员备案 |
仝纲 出资 160万人民币仝虎 出资 50万人民币贾全 出资 20万人民币 [退出]王正山 出资 20万人民币 [退出]李金梅 出资 50万人民币
|
仝纲 出资 160万人民币仝虎 出资 50万人民币任民 出资 20万人民币 [新增]杨太生 出资 20万人民币 [新增]李金梅 出资 50万人民币
|
2 | 2019-01-25 | 章程备案 |
无
|
2019-01-22理事:仝纲、仝虎、王正山
监事:李金梅
|
3 | 2019-01-25 | 出资成员备案 |
仝纲 出资 160万人民币仝虎 出资 50万人民币贾全 出资 20万人民币王正山 出资 20万人民币仝斌 出资 50万人民币 [退出]
|
仝纲 出资 160万人民币仝虎 出资 50万人民币贾全 出资 20万人民币王正山 出资 20万人民币李金梅 出资 50万人民币 [新增]
|
4 | 2017-11-14 | 财务负责人 |
|
马玉清
|
5 | 2017-11-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
仝纲 备案手机:*****
|