序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张煜 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张煜
|
|
2 |
张春雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-26 | 经营范围变更 |
生态农业、观光农业开****、经营;林业开****;花卉、绿植种植、经营;农、林产品初加工、储藏、销售;畜产品销售;餐饮服务;农业设施建设;农舍修造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生态农业、观光农业开****、经营;林业开****;花卉、绿植种植、经营;农、林产品初加工、储藏、销售;畜产品销售;餐饮服务;农业设施建设;农舍修造;种苗研****、繁育;技术研****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志江 [退出]
|
张煜 [新增]
|
3 | 2017-08-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
张志江; [退出]
|
张煜; [新增]
|
4 | 2017-08-03 | 法定代表人变更 |
张志江
|
张煜
|
5 | 2017-08-03 | 经理备案 |
张志江 [退出]
|
张煜 [新增]
|
6 | 2017-08-03 | 董事备案 |
张志江 [退出]
|
张煜 [新增]
|
7 | 2017-08-03 | 经营范围变更 |
生态农业、观光农业开****、经营;农产品初加工、储藏、销售;畜产品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生态农业、观光农业开****、经营;林业开****;花卉、绿植种植、经营;农、林产品初加工、储藏、销售;畜产品销售;餐饮服务;农业设施建设;农舍修造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-10-14 | 财务负责人 |
|
张韶婷
|
9 | 2015-10-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015年9月7日 至 2035年9月6日
|
2015年9月7日 至 2035年9月6日
|
10 | 2015-10-14 | 联络员备案 |
|
张春雪
|