序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 负责人变更 |
孙惠海 [退出]
|
徐宏瑞 [新增]
|
2 | 2020-12-16 | 经营范围变更 |
****电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
****电;自有房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
3 | 2020-11-06 | 负责人变更 |
王燕明 [退出]
|
孙惠海 [新增]
|
4 | 2019-05-24 | 负责人变更 |
李长钢 [退出]
|
王燕明 [新增]
|
5 | 2019-05-24 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
中国大唐集团有限公司
|
大唐京津冀能源开****有限公司
|