序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘云鹏 | 50% | 25万人民币 |
2 | 刘云飞 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘云鹏
|
|
2 |
刘云飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘云鹏;成员:刘云鹏;成员:刘云飞;成员:李海霞;
|
2 | 2016-08-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年9月7日 至 2016年9月6日
|
2006年9月7日 至 2026年9月6日
|
3 | 2016-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-15第十章第二十七条:期限
|