序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 100% | 7712.100000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫忠峰
|
|
2 |
田振华
|
|
3 |
王金宝
|
|
4 |
姜涛
|
|
5 |
李杰
|
|
6 |
刘钢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宣化钢铁棒材有限责任公司工会委员会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-17 | 章程备案 |
无
|
2019-06-12公司章程增加党建内容
|
2 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘胜利 [退出]禇立东 [退出]
|
闫忠峰 [新增]
|
3 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡新华 [退出]李忠 [退出]刘胜利 [退出]席玉军 [退出]刘胜利 [退出]禇立东 [退出]刑华清 [退出]门生会 [退出]
|
闫忠峰 [新增]李杰 [新增]王金宝 [新增]田振华 [新增]姜涛 [新增]
|
4 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫明海 [退出]果毅军 [退出]马世英 [退出]吕丙元 [退出]张文 [退出]
|
刘钢 [新增]
|
5 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
柴丽涛 *** 备案手机:***
|
任占君 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-24 | 法定代表人变更 |
刘胜利
|
闫忠峰
|
7 | 2018-06-26 | 财务负责人 |
|
高世兵 ***
|
8 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
柴丽涛 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕丙元马世英张文闫明海果毅军
|
马世英吕丙元果毅军张文闫明海
|
10 | 2018-06-26 | 经营范围变更 |
钢材轧制与销售;黑色金属冶炼及压延加工、委托加工;提供劳务服务、技术服务;建材、微机及电子设备、备件经营。(请在核准的经营范围内经营:法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
|
金属结构制造;钢材轧制与销售;黑色金属冶炼及压延加工、委托加工;提供技术服务;建材、微机及电子设备、备件经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|