序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙满福 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 任丽香 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙满福
|
|
2 |
王占兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
5000.000000万人民币( + 900% )
|
2 | 2019-11-05 | 投资人(股权)变更 |
任丽香 出资 200万人民币;孙满福 出资 300万人民币;
|
任丽香 出资 2000( + 900% )万人民币;孙满福 出资 3000( + 900% )万人民币;
|
3 | 2019-11-05 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
任丽香;孙满福;
|
任丽香;孙满福;
|
4 | 2019-11-05 | 章程备案 |
无
|
2019-11-05变更经营注册资金
|
5 | 2016-09-19 | 投资人(股权)变更 |
任丽香;孙满福;
|
任丽香;孙满福;
|
6 | 2016-09-19 | 股东(****起人)认缴出资额 |
任丽香 出资 40万人民币;孙满福 出资 60万人民币;
|
任丽香 出资 200万人民币;孙满福 出资 300万人民币;
|
7 | 2016-09-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年9月6日 至 2016年9月5日
|
2006年9月6日 至 长期
|
8 | 2016-09-19 | 章程备案 |
无
|
2016-09-19经营期限变更
|
9 | 2016-09-19 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
500.0000万人民币( + 400% )
|
10 | 2016-07-05 | 财务负责人 |
|
张彬
|