序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文明 | 62.8% | 314.0万人民币 |
2 | 任永兵 | 37.2% | 186.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任永兵
|
|
2 |
张文明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-22 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:任永兵;成员:张文明;
|
2 | 2016-12-22 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:任永兵;成员:张文明;
|
3 | 2008-05-29 | 其他事项备案 |
煤炭储存(限10月1日前变更资格证)
|
煤炭销售
|
4 | 2008-05-29 | 经营期限 |
2007-06-08,2011-06-30
|
2008-05-29,2012-06-30
|
5 | 2007-06-08 | 注册资本变更 |
50.0
|
500.0000( + 900% )
|
6 | 2007-06-08 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:,张裕,3.0,,张有亮,16.0,,张文明,14.0,***,任永兵,17.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,张文明,314.0( + 10366.66667% ),***,任永兵,186.0
|
7 | 2007-06-08 | 经营期限 |
2007-04-05,2011-06-30
|
2007-06-08,2011-06-30
|
8 | 2005-04-30 | 投资人(股权)变更 |
张裕3.0张有亮16.0张文明10.0***任永兵17.0
|
***任永兵17.0张文明10.0张有亮16.0张裕3.0
|
9 | 2005-04-30 | 法定代表人变更 |
张裕
|
任永兵
|
10 | 2005-04-30 | 经营期限 |
2005-04-30,2006-03-15
|
2005-04-30,2006-03-15
|