序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张少臣 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 张少英 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张少臣
|
|
2 |
张少英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-27 | 联络员备案 |
|
牛克静
|
2 | 2015-11-27 | 财务负责人 |
|
牛克静
|
3 | 2012-07-08 | 经营期限 |
|
2002-08-09,2022-08-09
|
4 | 2004-12-13 | 投资人(股权)变更 |
|
张少臣 ,450.00( + 66.66667% ) ,90.00 ,2005-7-28 ;张少英 ,50.00( + 66.66667% ) ,10.00 ,2005-7-28 ;
|
5 | 2004-12-13 | 注册资本变更 |
|
500.
|