序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田绪 | 61% | 610.0万人民币 |
2 | 李有春 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 尉萍 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 李宝升 | 7% | 70.0万人民币 |
5 | 余雪森 | 7% | 70.0万人民币 |
6 | 张德胜 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田绪
|
|
2 |
余雪森
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口市融垣房地产开****有限公司沽源分公司
|
方海云 | 2013-09-06 |
2 |
张家口市融垣房地产开****有限公司第三分公司
|
孙健中 | 2011-01-20 |
3 |
张家口市融垣房地产开****有限公司第二分公司
|
郭宗波 | 2008-11-11 |
4 |
张家口市融垣房地产开****有限公司阳原一分公司
|
姚果霞 | 2007-06-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
余雪森
|
2 | 2015-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
田绪
|
3 | 2015-03-20 | 章程备案 |
|
2015-03-20修正后的公司章程
|
4 | 2015-03-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2003-11-06~
|
5 | 2015-03-20 | 投资人(股权)变更 |
|
田绪;尉萍;李宝升;李有春;张德胜;余雪森;
|
6 | 2015-03-20 | 监事备案 |
|
余雪森 [新增]
|
7 | 2015-03-20 | 经营范围变更 |
|
四级房地产开****,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-03-20 | 经理备案 |
|
田绪 [新增]
|
9 | 2010-06-03 | 经营期限 |
|
2003-11-06,2015-04-18
|
10 | 2009-05-13 | 市场主体类型变更 |
|
1130
|