序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭占升 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 郭占民 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭占民
|
|
2 |
郭占升
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
成学金 备案手机:*****
|
2 | 2016-08-06 | 财务负责人 |
|
肖正新
|
3 | 2015-02-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭占升黄鑫 [退出]
|
郭占升
|
4 | 2015-02-13 | 投资人(股权)变更 |
郭占民;郭占升;黄鑫; [退出]
|
郭占民;郭占升;
|
5 | 2015-02-13 | 监事备案 |
郭占升黄鑫 [退出]
|
郭占升
|
6 | 2015-01-13 | 住所变更 |
怀来县鸡鸣驿煤炭市场
|
怀来县鸡鸣驿煤炭物流园区第一期23号煤炭经营大棚5号
|
7 | 2015-01-13 | 经营范围变更 |
煤炭销售(有效期经营至2016年5月26日)。
|
煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2013-06-18 | 其他事项备案 |
煤炭销售(有效期至2013年7月1日)。
|
煤炭销售(有效期经营至2016年5月26日)。
|
9 | 2010-03-11 | 经营期限 |
2003-12-24,2008-12-23
|
2003-12-24,2033-12-23
|
10 | 2007-04-25 | 注册资本变更 |
100.0
|
500.0000( + 400% )
|