序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔岚 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
涿鹿县金源农业科技开****有限责任公司三农生态开****分公司
|
王雪峰 | 2011-03-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 联络员备案 |
李素英 *** 备案手机:***
|
崔岚 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-06 | 财务负责人 |
李素英 ***
|
崔岚 ***
|
3 | 2021-09-06 | 法定代表人变更 |
李素英
|
崔岚
|
4 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李素英 [退出]
|
崔岚 [新增]
|
5 | 2021-09-06 | 投资人(股权)变更 |
李素英 出资 100万人民币; [退出]
|
崔岚 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2020-09-29 | 注册资本变更 |
100.0
|
100.0000
|
7 | 2020-09-29 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,殷延光,32.0,***9001,王和,68.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,胡秉慧,32.0,***,胡贵平,68.0
|
8 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
王和
|
胡贵平
|
9 | 2020-09-29 | 其他事项备案 |
农业科技推广;农副产品购销。
|
农业科技推广;小包装种子销售;农副产品购销。
|
10 | 2020-09-29 | 经营期限 |
2005-11-21,2015-11-02
|
2005-11-21,2015-11-02
|